ymddiriedolwyr BLUEASSIST UK LTD
Rhif yr elusen: 1161700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH CATHARINE WATERS | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Krysia Waldock | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
ELEANOR DEWAR MA. BSc | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Richard White | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Edward Sanjana | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
Barbara Jane Frances Dewar | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.