Hanes ariannol WALKLEY CARNEGIE LIBRARY

Rhif yr elusen: 1159745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.61k £57.05k £17.33k £19.18k £19.25k
Cyfanswm gwariant £76.40k £15.68k £14.89k £14.02k £18.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.93k £55.70k N/A £16.46k £15.96k