Ymddiriedolwyr WALKLEY CARNEGIE LIBRARY

Rhif yr elusen: 1159745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Danica Summerlin Ymddiriedolwr 31 March 2024
Dim ar gofnod
Janet Firth Ymddiriedolwr 25 November 2023
Dim ar gofnod
Angela Davies Ymddiriedolwr 26 November 2022
Dim ar gofnod
ANNE ROSEMARY GRANGE Ymddiriedolwr 19 January 2022
Dim ar gofnod
Mark Stuart Crossland Ymddiriedolwr 16 October 2018
Dim ar gofnod