ymddiriedolwyr CORNERSTONE GLOBAL MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1160809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANNY KUNDA | Cadeirydd | 10 May 2020 |
|
|
||||
AUDREY TOROKWA | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
NACHINGA KUNDA | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Torokwa Mark | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
MATILDA PAKINSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
MARK TOROKWA | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
YOLLANDA RHODAH AUGUSTIN | Ymddiriedolwr | 17 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.