ymddiriedolwyr KILPECK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 506412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYCE DAVIES | Cadeirydd | 08 October 2022 |
|
|
||||
Dave Thompson | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Graham Foster | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Emma Bradley | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Terry Morrison | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
JAMES RUSH | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Denise Murray | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Hugh Murray | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
MARK PARSONS | Ymddiriedolwr | 23 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.