ymddiriedolwyr HAVANT SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1162204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELMA FRANCES BAKER | Cadeirydd | 01 March 1999 |
|
|
||||
Alesia Smith | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Mark Danks | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Kim Norris | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Katerina Ann Smith | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
ALAN BAKER | Ymddiriedolwr | 01 March 1985 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.