Hanes ariannol THE JEMIMA LAYZELL TRUST
Rhif yr elusen: 1163173
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.01k | £36.26k | £49.02k | £33.05k | £7.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.71k | £11.25k | £30.19k | £26.41k | £15.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.