ymddiriedolwyr Meirionnydd Special Riding Group
Rhif yr elusen: 1164876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE BRAMWELL | Cadeirydd | 11 January 2016 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Mair Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Louise Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Lyndsay Rothwell | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Hulls | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Eirlys Elizabeth Lloyd Stoddard | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Holly Griffiths | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
JASPA WYNNE WILLIAMS BA | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
LOUISE MARIE PEETERS Rdagi | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
SUE THOMAS | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.