ymddiriedolwyr WINCHESTER STREET REACH
Rhif yr elusen: 1167148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Gail Pease | Cadeirydd | 15 March 2022 |
|
|
||||
Samuel Michael Walker | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Katie Vonde Clarke | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Anne Patricia Baileff | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Robert John Baird | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Charlie Daniel Palmer-Cogan | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Roy Patterson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Dunn | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Andrew Gardner | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
KATHRYN TOMS | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.