ymddiriedolwyr BRENT SINGERS
Rhif yr elusen: 1164901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gillian Bedford | Cadeirydd | 09 October 2017 |
|
|
||||
Susan Lethbridge | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Nicol Claire Edwards | Ymddiriedolwr | 20 January 2018 |
|
|
||||
William Harold Vernon Steynor | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Madeleine Joy WINZER | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
ALAN PRINCE | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.