Hanes ariannol HUNSLET CHURCH OF THE NAZARENE
Rhif yr elusen: 1166960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38k | £8.64k | £7.93k | £3.89k | £5.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.50k | £5.59k | £5.59k | £5.04k | £10.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £250 | £350 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100 | N/A | £100 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.