Hanes ariannol THE WINDMILL SINGERS OF SOUTH WARWICKSHIRE
Rhif yr elusen: 508079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/11/2019 | 21/11/2020 | 21/11/2021 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.94k | £2.13k | £251 | £1.14k | £6.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99k | £1.02k | £850 | £2.65k | £431 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.