ymddiriedolwyr NARBOROUGH AND LITTLETHORPE COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1167677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HELEN JENNIFER HUSTON | Cadeirydd | 03 July 2018 |
|
|
||||
JULIE JORDAN-SPENCE | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
LESLEY PATRICIA HULL | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Lesley Kowalewski | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Susan Eley | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Patricia Peck | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
CLINTON INGRAMS | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
MARGARET WATKINS | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.