Hanes ariannol RAINBOW FLYERS YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 1170051
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2021 | 03/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.95k | £1.19k | £116 | £102 | £232 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.69k | £2.36k | £502 | £217 | £366 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.