Hanes ariannol THE BROMSGROVE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 508789
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/04/2017 | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 18/04/2020 | 18/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32k | £4.28k | £3.33k | £0 | £338 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03k | £4.47k | £4.26k | £0 | £2.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.