ymddiriedolwyr KCALF
Rhif yr elusen: 1172850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN BLANKSON | Cadeirydd | 14 December 2015 |
|
|
||||
Johnbull Omorefe | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Stacy Omorefe | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Emma Joy Louise Nunn | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
Ercan Baydur | Ymddiriedolwr | 11 August 2018 |
|
|
||||
NII ARMAR | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.