Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST LAWRENCE, BARNWOOD. GLOUCESTER

Rhif yr elusen: 1170167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £111.15k £77.37k £86.67k £90.05k £107.94k
Cyfanswm gwariant £112.97k £102.77k £94.74k £100.42k £105.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.00k £3.38k £5.72k £4.23k £5.32k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £225 £225 £225 N/A £225