ymddiriedolwyr CATTs (Cancer Awareness for Teens & Twenties)
Rhif yr elusen: 1170750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Charles Walsh Barton | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
Thomas Freeston | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Kirandeep Kaur Bajar | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Megan Murray-Smith | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Keemia Azvine | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Lucy Swithenbank | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Subodh Tailor | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Vasiliki Kiparoglou | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Ethan McLaughlin | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Dr ANGELA LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
Dr NICHOLAS PEARSON | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.