ymddiriedolwyr SAMARITANS OF MACCLESFIELD AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1170130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Louise Smith | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Katrina Diane Hyde | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
LeElla Marie Wagg | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Robert Pelham Hammersley | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Frances Elizabeth Gatherpole | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Tessa Hammersley | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Ian Keith Anderson | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Jean Cope | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
DOROTHY MARGARET HULLEY | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.