Hanes ariannol Long Itchington Preschool & Out of School Club
Rhif yr elusen: 1170843
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £116.22k | £159.10k | £118.93k | £151.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £86.77k | £150.64k | £124.01k | £142.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £54.72k | £56.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.60k | £6.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.