ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH SAINT MARK, STOCKTON-ON-TEES
Rhif yr elusen: 1173332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL NEVILLE | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||
Jennifer Adela Stewart | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Edna Shirley Perkins | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
David Alexander Patterson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Christine Robertson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Ebenezer Adekunle | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
VALERIE KAY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
BARBARA DARLING | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
GEMMA ROBSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
CONSTANCE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
MARK KENNEDY | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
BRUCE MERRICK | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
DOREEN CRINSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
ANTHONY STEWART | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Michael Blake | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.