Dogfen lywodraethu SPIKE PRINT STUDIO LTD
Rhif yr elusen: 1175637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 FEB 1977 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 OCT 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 MAY 2017 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 OCT 2017 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION OF THE ARTS, IN PARTICULAR THE ART OF PRINTMAKING AND THROUGH PROVIDING EDUCATION AND TRAINING IN THIS ART.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.