ymddiriedolwyr SPIKE PRINT STUDIO LTD
Rhif yr elusen: 1175637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
susie brooks | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Letitia Louise Bradley | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Anna Spradbery | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Anne Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Dean Cooke | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
anna harley | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Prerna Chandiramani | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Jess Rebecca Bugler | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
JOHN JOSEPH FORD | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.