ymddiriedolwyr SAMARITANS OF WEST CUMBRIA
Rhif yr elusen: 1171211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Myers | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Hazel Cushin | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
John Geoffrey England | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas Carr | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Wendie June Johnson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Glynis Peacock | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Chris Wright | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Karen loudon | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Payne | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Catherine winifred woods | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
GRAHAME DAVID MICHAEL PINCHES B.A.DIPI.M | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.