ymddiriedolwyr 7th Wyre Forest (Comberton and Offmore) Scout Group
Rhif yr elusen: 509585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN STRONGMAN TD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ryan Douglas Clarke | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Emily Grace Kelly Barnett | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Benjamin Richard Brookes | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
RACHEL MARIA ADAMS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
David Martin Green | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
DENISE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
||||
HEATHER BUDDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.