ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GLENEAGLES
Rhif yr elusen: 1172631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAWN JANINE AIREY | Cadeirydd | 10 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Ellson | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Ruth Wium | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Sam Carew | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Louise Harrison | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Rev livvi Haughton-Scales | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Rev Ben Haughton-Scales | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Alan Palmer | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Melanie Hartung | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David Wells | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Fiona May Clarke | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
MARION DARKER | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
HELEN CRACKNELL | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE HOLBROOK | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.