Hanes ariannol 1ST NEWPORT SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 509910
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40k | £3.49k | £4.06k | £5.64k | £3.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49k | £3.14k | £3.86k | £6.15k | £4.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.