ymddiriedolwyr RYTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1175175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wright | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Anne Veronica Solomon | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Wayne Hinds | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Helen Guinevere May | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Huw Powell Roberts | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
VALERIE ANNE COLLARD | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.