Hanes ariannol CORNERSTONE

Rhif yr elusen: 510971
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2005 31/05/2006 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009
Cyfanswm Incwm Gros £774.48k £684.56k £800.62k £809.82k £668.86k
Cyfanswm gwariant £709.17k £764.66k £833.29k £756.67k £711.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £253.68k £295.57k £186.34k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £498.15k £464.35k £458.41k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £26.02k £23.08k £22.67k
Incwm - Arall N/A N/A £22.78k £26.81k £1.45k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £827.55k £751.42k £706.00k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £5.74k £5.25k £5.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0