Hanes ariannol HAXEY PRE SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1176001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.61k | £52.80k | £55.32k | £71.54k | £103.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.45k | £60.21k | £56.74k | £67.04k | £84.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £29.86k | £39.37k | £43.93k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.