ymddiriedolwyr THE STOURBRIDGE AMATEUR OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 511436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Leon Nicholas Davies | Cadeirydd | 29 March 2022 |
|
|
||||
Eleanor Miles | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Kate Berrington | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Beth Hemmings | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Adam Chester | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
VICTORIA LOUISE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Emma-Louise Clifton | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
JONATHAN HUNT | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
JEANNE HUNT | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
ANNA HOUGH | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM GREGORY | Ymddiriedolwr | 16 March 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.