ymddiriedolwyr The Constantinian Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1182612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Emanuele Rocco di Torrepadula | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Paul O'Shea | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Isabelle Cochrane | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Florence Maud Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Beatrice Jane Morrison | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Daniel Patrick Coyle | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Professor Ian Linden CMG | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
CRISTOFORO ROCCO DI TORREPADULA | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.