Dogfen lywodraethu GWENT BACH CHOIR
Rhif yr elusen: 511903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1952 AS AMENDED 7/12/1973 AND 6/6/2013 AS AMENDED ON 23 MAY 2019 AS AMENDED ON 18 MAY 2017 AS AMENDED ON 27 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SOCIETY SHALL BE TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ART AND APPRECIATION OF MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.