ymddiriedolwyr THE GREAT MOOR & DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1179183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN BECKETT LUCKOCK | Cadeirydd | 24 November 2015 |
|
|
||||
Gillian Yvonne Kitchen | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Lyn Holebrook | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Douglas | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Alison Allcock | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Susan Ruth Johnson | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
lynda Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
IRIS CHRISTINA MCDONOUGH | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE HALL | Ymddiriedolwr | 17 November 2011 |
|
|
||||
PATRICIA ANN WOODSMITH | Ymddiriedolwr | 16 December 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.