Hanes ariannol HOMEWISE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1179077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £394.37k | £413.01k | £405.41k | £528.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £378.50k | £407.60k | £429.79k | £545.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £190.47k | £233.63k | £260.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £284.50k | £30.69k | £32.40k | £31.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £545 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £524.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £545 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £545.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.