Hanes ariannol PETERSFIELD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1179587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £75.53k | £46.20k | £80.14k | £65.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £63.06k | £43.04k | £49.59k | £86.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £45 | N/A | £448 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.72k | £21.05k | £1.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.