ymddiriedolwyr THORNBURY VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1180775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Ray | Cadeirydd | 13 January 1997 |
|
|
||||
FRANK ANTONY CHARLES TUSTIN | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Lois Mason | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Samuel Robert Fisher | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
ALLAN EDWARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
PENNY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
ALAN BERNARD PAYNE | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
PAMELA MARY GRUNDELL | Ymddiriedolwr | 22 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.