ymddiriedolwyr JAMIE - FOREVER12
Rhif yr elusen: 1186344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Elsom | Cadeirydd | 03 October 2020 |
|
|
||||
Tina Storey | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Helen Wilson | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Elena Wilson | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Kieran Montgomery | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Guy Gibson | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Courtney Winter | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Letitia Winter | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Julie Horgan | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Larraine Sargeant | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Helen Butterfield | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Kerrie Brown | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Sheila Hetherington | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Hayley Jarrett | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Adeline Winter | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.