ymddiriedolwyr SLOW THE FLOW
Rhif yr elusen: 1191174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDE MULLEN | Cadeirydd | 18 February 2020 |
|
|
||||
Robin Nicholas Howorth MRICS | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Susan O'Brien | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
ADRIAN HORTON | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Andrew John Mackintosh | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Colin Wright | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN GARROD | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Robin Gray | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
AMANDA MCDERMOTT | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Katie Kimber | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.