ymddiriedolwyr EQUAL AQUA
Rhif yr elusen: 1190730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (187 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishay Nathwani | Cadeirydd | 01 February 2021 |
|
|
||||
Dr Cecilia Grace Atim Oyet | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Micheala Chan | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Garth Singleton | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Natasha Chadwick | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Dr Thomas William McLenachan | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.