Hanes ariannol OLDHAM CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 518255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.89k £94 £14.29k £21.59k £18.99k
Cyfanswm gwariant £19.25k £687 £14.63k £24.71k £23.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £400 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A