ymddiriedolwyr DUDLEY OLYMPICS
Rhif yr elusen: 518279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MAC SCOTT MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Roger Lowe | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Lorna Kelly | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
|
||||
Joyce Green | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
STEVEN KELLY | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
TINA KELLY | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
CYNTHIA MUNDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE VERONICA WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHANE BRETTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS VEL ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ellen Mundon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BRETTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHANIE ANN HAYWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.