Hanes ariannol PRESTON ROAD FAMILY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 519108
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.17k | £85.15k | £78.15k | £33.18k | £43.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.47k | £90.46k | £80.31k | £32.94k | £38.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.