ymddiriedolwyr THE ANNE CARPMAEL TRUST
Rhif yr elusen: 1199071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER ANN HEDGE | Cadeirydd | 29 September 2015 |
|
|
||||
Philip Rooney | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Steven Ambler | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Dr Robert Cooke | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Sheila McKenzie | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Aine McCartney | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Dr Glen Beamson | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Kay Smitham | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Imogen Victoria Smart | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.