ymddiriedolwyr FOWNHOPE NEW MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 520951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN QUAYLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Teresa Plummer | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Mary Pawsey | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Mark Flannagan | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Dr Bryn William St John Caless | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Morrison Sellar | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Samantha Ann Clough | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Suzanne Caroline Parr | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.