ymddiriedolwyr CROSBY AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KIERAN MURPHY | Cadeirydd | 31 October 2011 |
|
|
||||
Lucy Patricia Fol | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Petra Jane McCauley | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Robert Stephen Gorst | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Steve Woods | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
William McCauley | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Colin Alexander Tosh | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.