ymddiriedolwyr 3RD MARKET HARBOROUGH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Richard George Harcombe | Cadeirydd | 21 May 2022 |
|
|
||||
Em Reed | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Conrad Thomas Barnett | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
ALICE KATHRYN GREEN | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
Sallyann Margaret Provins | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
||||
Chamaine Whitelock | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
||||
Deborah Susan Billington | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|||||
PAUL MARTIN ALLENBY | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
LOUISE ROSE DICICCO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.