ymddiriedolwyr SCREDINGTON VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 521865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Metcalfe | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|
||||
Frankie Salkeld | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Bob Richards | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Thomas | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Sue Metcalfe | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Steve Mason | Ymddiriedolwr | 01 April 2012 |
|
|
||||
Alan Pywell | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.