ymddiriedolwyr EAST HARLSEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR PHILIP BAILEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christina Fickling | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Janette Anderson | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Beverley Lax | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Barbara Moore | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Crowley | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
John Gilliland | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Richard Kime | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Paul Buckingham | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
Catriona Lane | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
Gill Selby | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
PAUL SANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEAH WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.