Hanes ariannol THE SILCOATES SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529281
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.58m | £10.55m | £10.97m | £7.59m | £10.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.76m | £8.84m | £13.73m | £7.40m | £9.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.00k | £96.00k | £86.00k | £86.00k | £46.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.47m | £8.34m | £10.55m | £7.51m | £9.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £8.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.11m | £334.00k | £0 | £610.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.40m | £8.52m | £12.04m | £7.08m | £9.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £19.00k | £21.00k | £40.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £260.00k | £299.00k | £1.67m | £280.00k | £326.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.